Entreprise : IPSOS STRATEGIC PULS - SIREN 508 194 123
Identité
(Entreprise radiée le 11/01/2024)
Dénomination
IPSOS STRATEGIC PULS
SIREN (siège)
508 194 123
Date d'immatriculation au RNE
22/09/2008
Fermeture de l'établissement - 50819412300016
- Date d'effet de la fermeture : 29/11/2023
Date de fin de la personne morale
21/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
35 RUE DU VAL DE MARNE 75013 PARIS 13 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Dubois LAURENCE
Nom d'usage
Stoclet
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FARRELL SHANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Nom, Prénom(s)
Dumicic SRDAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Nom, Prénom(s)
Page BENJAMIN , CHARLES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-Sur-Seine
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/11/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/09/2008
Siret
50819412300016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation minoritaire ou majoritaire, en ce y compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur desdites participations; la participation directe ou indirecte de la société dans toutes opérations ou entreprises commerciales ou industrielles; la fourniture de prestation de services à ses filiales françaises ou étrangères et plus particulièrement des services concernant la commercialisation, la gestion, la logistique, l'informatique et les télécommunications, l'organisation, la recherche et le développement, et le finacement desdites filiales; le financement d'autres sociétés du groupe par le biais notamment de centralisation de trésorerie, de prêts intra-groupe, de gestion de trésorerie.
Adresse
35 RUE 35 rue du Val de Marne
75013 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B2015229
Date d'ajout
11/01/2024
Description
DISSOLUTION - REUNION DE TOUTES LES PARTS SOCIALES OU ACTIONS ENTRE UNE SEULE MAIN EN VERTU DE L'ARTICLE 1844-5 DU CODE CIVIL A COMPTER DU 27-11-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008B2015230
Date d'ajout
11/01/2024
Description
Actionnaire unique : IPSOS SA 35 rue du Val de Marne 75013 Paris RCS 304 555 634 Paris
Numéro d'observation
2008B2015236
Date d'ajout
11/01/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).