Entreprise : POLYNOME - SIREN 508 193 950
Identité
Dénomination
POLYNOME
SIREN (siège)
508 193 950
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2008
Début d’activité
27/08/2008
Dissolution
Date de fin de la personne morale
22/09/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition construction gestion de tous biens et droits immobiliers en vue de leur attribution par fractions aux associés et généralement toutes opérations civiles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1070300 EUR
Adresse du siège
14 BD RASPAIL 84000 AVIGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(14 - 16)
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BATAILLE JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Rochefort-du-Gard
Nom, Prénom(s)
MULLER GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Graveson
Dénomination
VASCULAIRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Graveson
Dénomination
ORTHOPEDIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Eyragues
Dénomination
SCI NEPHROLOGIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
SCI CHAMY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Apt
Dénomination
MEDIPOLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
ORTHO IMMO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Saturnin-les-Avignon
Dénomination
LE COMITE CONTRE LES MALADIES RESPIRATOIRES ET LA TUBERCULOSE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
SCI CHOUPIGAWA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avignon
Dénomination
BERVAC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/2008
Siret
50819395000013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition construction gestion de tous biens et droits immobiliers en vue de leur attribution par fractions aux associés et généralement toutes opérations civiles.
Autres Activités
Acquisition construction gestion de tous biens et droits immobiliers en vue de leur attribution par fractions aux associés et généralement toutes opérations civiles.
Adresse
14 BD RASPAIL
84000 , AVIGNON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
(14 - 16)
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5531
Date d'ajout
30/04/2014
Description
Jugement du 22/04/2014, le TGI d'AVIGNON prononçant la liquidation judiciaire, désigne liquidateur : Me AUBERT Jean-François, 10 avenue de la croix rouge, BP 362, 84025 avignon cedex, et Mme GHERA juge commissaire. Fixe la date de cessation des paiements : 25/02/2014.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10676
Date d'ajout
14/09/2012
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 30/07/2012 Liquidateur : MULLER Gilles Le siège de la liquidation est fixé à adresse du liquidateur Journal d'annonces légales : le comtadin du 06.09.2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).