Entreprise : ORALYS GROUP - SIREN 508 176 641
Identité
Dénomination
ORALYS GROUP
SIREN (siège)
508 176 641
Date d'immatriculation au RNE
25/09/2008
Date de fin de la personne morale
24/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
714080 EUR
Adresse du siège
36 AV SALVADOR ALLENDE 60000 BEAUVAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT I - NUMERO 49-50
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUEANT LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1969
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
LASSAU ERIC , ALAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Beauvais
Dénomination
SECODEX
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Chantilly CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
05/09/2008
Siret
50817664100019
Code APE
4759A - Commerce de détail de meubles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, commercialisation d'articles mobiliers, de produits de grande consommation et bazar pour la grande distribution ; recherche et développement à destination des filiales de la société ; prise de participations dans toutes entreprises, gestion, organisation, formation de personnel, direction générale, assistance commer- ciale, comptable et financière de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle a des interets.
Adresse
36 AV SALVADOR ALLENDE
60000 , BEAUVAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT I - NUMERO 49-50
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
09/09/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 08/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
06/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce BEAUVAIS, a prononcé, en date du 04/11/2014, la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sous le numéro 2014/206, date de cessation des paiements le 01/11/2014, et a désigné Juge commissaire Monsieur François DELHAYE , Liquidateur SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc du présent jugement.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
09/07/2012
Description
Par ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Beauvais, en date du 02-07-2012, il a été prononcé la clôture de la procédure de redressement en application de larticle R.631-43 du code de commerce.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
28/03/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de BEAUVAIS en date du 27-03-2012, arrêtant le plan de redressement, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SCP LEBLANC LEHERICY HERBAUT, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, met fin à la mission deMaitre RONGEOT Jean, 28 rue Sire Firmin Leroux BP 40335 80000 AMIENS CEDEX 1, Administrateur de la procédure , sous le numéro 2011/00033
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
14/09/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 13 /09/2011 prolongeant la période d'observation jusq u'au 13/03/2012.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
02/08/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 26 /07/2011 prolongeant la période d'observation jusq u'au 13/09/2011.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/06/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 28 /06/2011 prolongeant la période d'observation jusq u'au 02/08/2011.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
30/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS du 12 /04/2011, nommant Me Philippe LEHERICY, 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, en qualité de mandat aire judiciaire en remplacement de Me Jean-Claude HERBAUT.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
08/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Beauvais du 08 /02/2011 ouvrant une procédure de redressement jud iciaire et fixant la fin de la période d'observati on au 28/06/2011. Cessation des paiements en date du 02/01/2011. Juge Commissaire : Mr Jules HATCHIG UIAN Mandataire judiciaire : Maître Herbaut Jean-C laude 577 rue de la Croix Verte 60600 Agnetz Admin istrateur : Maître RONGEOT Jean 28 rue Sire Firmin Leroux 80000 Amiens Cedex 1 dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la lo i, d'assister la société débitrice dans tous ses a ctes de gestion.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).