Entreprise : SCI CBR - SIREN 508 143 401
Identité
Dénomination
SCI CBR
SIREN (siège)
508 143 401
Date d'immatriculation au RNE
26/09/2008
Début d’activité
03/09/2008
Date de fin de la personne morale
25/09/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Propriété administration exploitation d'immeubles bâtis ou non bâtis, location de biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
LA GORSONNIERE 44116 VIEILLEVIGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JAUNIN CAROLINE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1979
Commune de résidence
Vieillevigne
Nom, Prénom(s)
RINEAU BENOIT , CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Vieillevigne
Établissements
Type d'établissement
Principal
Date début d’activité
03/09/2008
Siret
50814340100018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Propriété administration exploitation d'immeubles batis ou non batis, location de biens et droits immobiliers
Autres Activités
Propriété administration exploitation d'immeubles batis ou non batis, location de biens et droits immobiliers
Adresse
5 RUE DES JONQUILLES
85620 , ROCHESERVIERE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/12/2023
Siret
50814340100026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
LA GORSONNIERE
44116 , VIEILLEVIGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
27
Date d'ajout
02/01/2024
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nantes SOUS LE NUMERO 2023D01819
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
29/12/2023
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Par ordonnance du 22/01/2019, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde dans les conditions de l'article L.626-42 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
12/07/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce LA ROCHE-SUR-YON en date du 11/07/2018 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans . Désigne SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER Commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
17/01/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 17/01/2018 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
31/08/2017
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON en date du 30/08/2017, la SELARL PELLETIER ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître Nicolas PELLETIER, 4 Rue Manuel 85000 LA ROCHE SUR YON remplace Maître Marcel PELLETIER, mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).