Entreprise : FLEUR ALPES A 315 - SIREN 508 138 476
Identité
Dénomination
FLEUR ALPES A 315
SIREN (siège)
508 138 476
Date d'immatriculation au RNE
23/09/2008
Début d’activité
27/08/2008
Date de fin de la personne morale
22/09/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
ACQUISITION - PROPRIETE - MISE EN VALEUR - TRANSFORMATION - CONSTRUCTION - AMENAGEMENT - ADMINISTRATION - LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
300000 EUR
Adresse du siège
350 RTE DE LA TELECABINE 74300 ARACHES-LA-FRASSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CARROS D'ARACHES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NAYLOR ANDREW , DARY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Macclesfield
Nom, Prénom(s)
PAYNE CAROLINE , HELEN
Nom d'usage
TAYLOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Cheshire Sk 10 2jp
Nom, Prénom(s)
TAYLOR DAVID , ALEXANDER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1960
Commune de résidence
Cheshire Sk 10 2jp
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/08/2008
Siret
50813847600017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
ACQUISITION - PROPRIETE - MISE EN VALEUR - TRANSFORMATION - CONSTRUCTION - AMENAGEMENT - ADMINISTRATION - LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Autres Activités
ACQUISITION - PROPRIETE - MISE EN VALEUR - TRANSFORMATION - CONSTRUCTION - AMENAGEMENT - ADMINISTRATION - LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
Adresse
350 RTE DE LA TELECABINE
74300 , ARACHES-LA-FRASSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CARROS D'ARACHES
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/003821
Date d'ajout
23/09/2008
Description
Nomination ou modification de dirigeant(s) Nomination de Mme PAYNE Caroline en qualité de co-gérant et de M. Taylor David en qualité d'associé. Journal d'annonces légales "Eco des pays de Savoie" du 12.09.2008 date d'effet : 23/09/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).