Entreprise : CABINET DE KINESITHERAPIE LA RIVIERE - SIREN 508 088 101
Identité
(Entreprise radiée le 20/03/2024)
Dénomination
CABINET DE KINESITHERAPIE LA RIVIERE
SIREN (siège)
508 088 101
Date d'immatriculation au RNE
20/10/2008
Fermeture de l'établissement - 50808810100011
- Date d'effet de la fermeture : 13/03/2024
Date de fin de la personne morale
19/10/2048
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
23 RUE DU PERE LAPORTE 97421 SAINT-LOUIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
KINESANTE DE LA RIVIERE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Louis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/03/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50808810100011
Nom commercial
SCM CABINET DE KINESITHERAPIE LA RIVIERE
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession masseur kinésithérapeute
Adresse
23 RUE DU PERE LAPORTE
97421 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
20/03/2024
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 13-03-2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
15/02/2024
Description
Décision de l'associé unique en date du 31-12-2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique CABINET DE KINESITHERAPIE LA RIVIERE RCS de Saint-Pierre de la Réunion 508 088 101 23 rue du Père Laporte La Rivière 97421 Saint-Louis, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans le Quotidien de la Réunion du 13-02-2024
Numéro d'observation
615
Date d'ajout
03/03/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 06/10/2014 : Partant : ROBERT Henri, Gérant Nouveau : THIBAUDIN Julien, Laurent, Jean-Noël, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : PINHEIRO DE VASCONCELOS Vinicius, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Numéro d'observation
122
Date d'ajout
09/01/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/07/2012 : Partant : GODARD Olivier, Gérant associé
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).