Entreprise : ZINA II - SIREN 508 078 086
Identité
(Entreprise radiée le 10/10/2013)
Dénomination
ZINA II
SIREN (siège)
508 078 086
Date d'immatriculation au RNE
18/09/2008
Date de fin de la personne morale
17/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
9 AV JEAN JACQUES ROUSSEAU 78800 HOUILLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERRIDA RACHID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Bezons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/09/2012
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
24/09/2008
Siret
50807808600016
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie,pâtisserie.
Code APRM
1071CB - Boulangerie-pâtisserie
Adresse
9 AV JEAN JACQUES ROUSSEAU
78800 , HOUILLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 12/03/2015 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SELARL Smj prise en la personne de Me Chavane De Dalmassy
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
23/10/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 23/10/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00595 désigne liquidateur SELARL Smj Prise en la personne de Me Chavane De Dalmassy 20 Rue de l'Europe 78000 Versailles , juge commissaire Mme Pancera Danielle , juge commissaire suppléant M. Huet Thierry
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Versailles , prononce en date du 25/09/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00595 , date de cessation des paiements le 25/07/2011 désigne Juge Commissaire Mme Pancera Danielle , Juge Commissaire suppléant M. Huet Thierry , Mandataire judiciaire SELARL Smj Prise en la personne de Me Chavane De Dalmassy 20 Avenue de l'Europe 78000 Versailles , , et ouvre une période d'observation expirant le 25/03/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/09/2012
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 07/09/2012
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/09/2012
Description
Dissolution à compter du 31/08/2012 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/08/2012 siège de la liquidation au siège social 9 av Jean Jacques Rousseau 78800 HOUILLES parution de la publicité légale Le Parisien du 12/09/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).