Entreprise : BCT LA DESTROUSSE - SIREN 508 069 051
Identité
(Entreprise radiée le 12/08/2020)
Dénomination
BCT LA DESTROUSSE
SIREN (siège)
508 069 051
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2008
Fermeture de l'établissement - 50806905100011
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/2016
Fermeture de l'établissement - 50806905100029
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2016
Date de fin de la personne morale
15/09/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
233 AV DES PUISATIERS 13580 LA FARE-LES-OLIVIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LELONG MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Ventabren
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/2008
Siret
50806905100011
Code APE
4722Z - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
BOUCHERIE CHARCUTERIE VOLAILLES TRAITEUR
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Code APRM
4722ZB - Boucherie charcuterie
Adresse
1 RTE DE PEYPIN
13112 , LA DESTROUSSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
50806905100029
Code APE
4722Z - Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé
Adresse
233 AV DES PUISATIERS
13580 , LA FARE-LES-OLIVIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5131
Date d'ajout
12/08/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable[ avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8596
Date d'ajout
09/11/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 24/09/2018 Liquidateur : LELONG Michel Le siège de la liquidation est fixé à : impasse des Mejeans Ouest - lotissement les Mejeans 13122 Ventabren Journal d'annonces légales : Le Régional en date du 07/11/2018
Numéro d'observation
1516
Date d'ajout
20/02/2017
Description
Mise en sommeil de la société à compter du 31/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).