Entreprise : GLOBAL INVESTMENT MANAGERS - SIREN 508 067 519
Identité
Dénomination
GLOBAL INVESTMENT MANAGERS
SIREN (siège)
508 067 519
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2008
Date de fin de la personne morale
15/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
2110400 EUR
Adresse du siège
23 RUE BALZAC 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOYER GILLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Versailles
Nom, Prénom(s)
CATTEAU HERVE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUNAND-ROUX GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1972
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
Koufopandelis LAMBROS-ION
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Real Del Sarte GONZAGUE
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Valtzi IOLI
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Paris
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/09/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50806751900019
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La gestion de portefeuille, individuelle ou collective, pour compte de tiers, telle que visée au 4 de l'article L.321-1 du Code Monétaire Financier. la détention de gestion d'OPCVM, des sociétés d'assurances, des sociétés constituées pour gérer l'épargne retraite ou bien dans des entreprises dont l'activité porte sur un ou plusieurs services énumérés à l'article L.321-2 du Code Monétaire Financier. Courtage en assurances. Toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et immobilières pouvant se rattacher à l'objet ci-dessus. Toutes activités connexes ou accessoires
Adresse
23 RUE BALZAC
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008B1972854
Date d'ajout
27/09/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 27/09/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
07/08/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 07/08/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201402332, date de cessation des paiements le 07/02/2013, et a désigné : juge commissaire M. Guy Elmalek liquidateur SELARL EMJ en la personne de Me Bernard Corre 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
43
Date d'ajout
14/06/2013
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A L'OPERATION DE FUSION : DENOMINATION STELPHIA ASSET MANAGEMENT FORME JURIDIQUE Société anonyme SIEGE SOCIAL 23 rue Balzac 75008 Paris RCS 433 538 857 R.C.S.Paris
Numéro d'observation
25
Date d'ajout
11/07/2011
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 09 050 218
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).