Entreprise : GONG MEDIA INTERNATIONAL - SIREN 508 065 539
Identité
(Entreprise radiée le 10/02/2021)
Dénomination
GONG MEDIA INTERNATIONAL
SIREN (siège)
508 065 539
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2008
Date de fin de la personne morale
15/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
345435 EUR
Adresse du siège
22 QUAI CARNOT 92210 SAINT-CLOUD FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
22 A 23
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARION OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DE SEMLYEN-FARKAS ANDRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Meudon
Dénomination
A4 PARTNERS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/09/2008
Siret
50806553900019
Code APE
5911A - Production de films et de programmes pour la télévision
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
En France ou à l'étranger : la production, la distribution et la diffusion audiovisuelle de tous programmes d'animation et de divertissements par tous moyens et sur tous types de support et notamment, télédiffusion hertzienne, diffusion numérique sur terminaux mobiles et fixes, diffusion à la demande et en mode flux en haut débit ou toutes technologies présentes ou à venir permettant la diffusion d'images et de programmes vers des opérateurs internet ou télécoms ou au consommateur final. La détention et l'exploitation de droits dérivés des programmes.
Adresse
22 QUAI 22-23 Quai du Président Carnot
92210 , Saint-Cloud - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
22 A 23
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13329
Date d'ajout
10/02/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10/02/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Sas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 10/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13329
Date d'ajout
10/02/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
10647
Date d'ajout
30/06/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nanterre rendue le 30/06/2017 nommant Selas Alliance Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 3/5/7 Avenue PAUL DOUMER 92500 Rueil-Malmaison liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
62539
Date d'ajout
05/02/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 05/02/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J00383 désigne liquidateur Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 20/02/2015 , maintient administrateur, Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB21 92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Numéro d'observation
49575
Date d'ajout
28/10/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 28/10/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
26354
Date d'ajout
29/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 29/04/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00383 , date de cessation des paiements le 30/10/2012 désigne Administrateur Selarl Fhb Mission Conduite Par Me Hélène Bourbouloux 131 AVENUE CHARLES DE GAULLE 92200 Neuilly-sur-Seine avec pour mission : Assister , Mandataire judiciaire Scp B.T.S.G. Mission Conduite Par Me Véronique Becheret 15 Rue DE L'HOTEL DE VILLE 92200 Neuilly-sur-Seine , , et ouvre une période d'observation expirant le 29/10/2014 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
24215
Date d'ajout
05/12/2011
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).