Entreprise : SAVAS - SIREN 507 992 741
Identité
(Entreprise radiée le 24/02/2021)
Dénomination
SAVAS
SIREN (siège)
507 992 741
Date d'immatriculation au RNE
16/09/2008
Fermeture de l'établissement - 50799274100011
- Date d'effet de la fermeture : 24/02/2021
Date de fin de la personne morale
15/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital minimum
8000 EUR
Adresse du siège
1 CHEMIN DES PLAQUIERES 91510 JANVILLE-SUR-JUINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOUROUNIS NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Janville-sur-Juine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/02/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50799274100011
Nom commercial
SAVAS
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce, import-export de tous produits alimentaires ou non.
Adresse
1 1 Chemin des Plaquières
91510 , Janville-sur-Juine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9489
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 19/02/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Souchon Alain-François . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/02/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9489
Date d'ajout
24/02/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
6841
Date d'ajout
10/03/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry prononce en date du 09/03/2020 la résolution du plan de redressement, la liquidation judiciaire et l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée date de cessation des paiements le 06/11/2019 et a désigné Liquidateur Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry-Courcouronnes . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans le délai de deux mois à compter de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
78296
Date d'ajout
25/04/2018
Description
Ordonnance en date du 28,03,2018 , met fin à la mission de ME SOUCHON MANDATAIRE JUDICIAIRE SARL SAVAS.
Numéro d'observation
73874
Date d'ajout
07/11/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 06/11/2017 , arrêtant le plan de redressement, , durée du plan 10 ans , nomme commissaire à l'exécution du plan Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry , maintient mandataire judiciaire Me Alain-François Souchon 1 RUE des Mazières 91000 EVRY
Numéro d'observation
71506
Date d'ajout
18/07/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 17/07/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 18/07/2017
Numéro d'observation
67389
Date d'ajout
17/01/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry en date du 16/01/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
63702
Date d'ajout
18/07/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Evry , prononce en date du 18/07/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00503 , date de cessation des paiements le 19/01/2015 désigne Mandataire judiciaire Me Souchon Alain-François 1 Rue des Mazières 91000 Évry , , et ouvre une période d'observation expirant le 18/01/2017 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
5212
Date d'ajout
16/09/2008
Description
Le siège social est fixé au domicile du représentant légal pour une durée n'excédant pas 5 ans, en application de l'alinéa 2 de l'article L123-11-1 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).