Entreprise : STAR ENGINEERING - SIREN 507 958 726
Identité
Dénomination
STAR ENGINEERING
SIREN (siège)
507 958 726
Date d'immatriculation au RNE
11/09/2008
Début d’activité
01/08/2008
Date de fin de la personne morale
10/09/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Consultance, prestation de services, conseil, assistance dans le secteur aéronautique.
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Capital social
563750 EUR
Adresse du siège
12 RUE GABRIEL PERI 31000 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROCHAIN PHILIPPE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1960
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
AUDIT PLUS CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Toulouse
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2008
Siret
50795872600014
Nom commercial
STAR ENGINEERING
Enseigne
STAR ENGINEERING
Code APE
7490B - Activités spécialisées, scientifiques et techniques diverses
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Consultance, prestation de services, conseil, assistance dans le secteur aéronautique.
Adresse
12 RUE GABRIEL PERI
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/047931
Date d'ajout
03/10/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03/10/2022 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me BENOIT 17 rue de Metz 31000 Toulouse
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/027808
Date d'ajout
07/06/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 07/06/2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : SELARL BENOIT et Associés - Mandataires judiciaires en la personne de Me BENOIT 17 rue de Metz 31000 Toulouse, Administrateur judiciaire : SELARL ARVA Administrateurs Judiciaires Associés prise en la personne de Me Alexandra BLANCH 12 rue Saint-Bernard 31000 Toulouse mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/04/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).