Entreprise : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSNY-SOUS-BOIS - SIREN 507 956 944
Identité
Dénomination
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE ROSNY-SOUS-BOIS
SIREN (siège)
507 956 944
Date d'immatriculation au RNE
13/08/2009
Début d’activité
18/08/2008
Date de fin de la personne morale
12/08/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activité principale
Etablissement de crédit.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital minimum
90 EUR
Adresse du siège
20 RUE DU GENERAL GALLIENI 93110 ROSNY-SOUS-BOIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BALOUKA AGNES , MEZALTOV
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Saint-Mandé
Nom, Prénom(s)
LION ANNE-SOPHIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1980
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
NININ ANNICK
Nom d'usage
NININ-DELPAU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1954
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
OUCHENIR MENAHD
Nom d'usage
OUCHENIR
Qualité
Membre du conseil de surveillance, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
RUOTTE PATRICK , JACQUES , AUGUSTE , HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
SALGUES FREDERIC , SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1966
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
SELLAM NICOLAS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1977
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
TAHON FABRICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Rosny-sous-Bois
Nom, Prénom(s)
TUROLLA PASCAL , JEAN
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Méru
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/08/2008
Siret
50795694400023
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Etablissement de crédit.
Autres Activités
Etablissement de crédit.
Adresse
20 RUE DU GENERAL GALLIENI
93110 , ROSNY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/08/2008
Siret
50795694400015
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Activité principale
Autres intermédiations monétaires
Adresse
18 RUE CATHERINE DE LA ROCHEFOUCAULD
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
28741
Date d'ajout
13/08/2009
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 05-02-2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
16/10/2008
Description
Immatriculé au registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro : Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro 07 003 758
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).