Entreprise : SARL FLOR AVENIR - SIREN 507 954 675
Identité
Dénomination
SARL FLOR AVENIR
SIREN (siège)
507 954 675
Date d'immatriculation au RNE
08/09/2008
Date de fin de la personne morale
23/09/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
5 AV DES MALDIVES 97421 SAINT-LOUIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIDR GILBERT DELGARD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOMBARDIE SERGE , CHRISTIAN
Nom d'usage
LOMBARDIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
St Louis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/10/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/2008
Siret
50795467500017
Code APE
4776Z - Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé
Code APRM
4776ZP - Commerce de détail de fleurs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
VENTE DE FLEURS COMPOSITION FLORALES - PREPARATION SALLE DE RECEPTION
Code APRM
4776ZP - Commerce de détail de fleurs
Code APRM
4776ZP - Commerce de détail de fleurs
Adresse
5 AV DES MALDIVES
97421 , SAINT-LOUIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SIDR GILBERT DELGARD
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
14/02/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/10/2021
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce (LRAR revenue NPAI).
Numéro d'observation
4645
Date d'ajout
18/11/2009
Description
Changement de gérant Démission de Mme ATIA Marie Line Sabine de ses fonctions de gérante et nomination de M. LOMBARDIE Serge Christian en qualité de gérant Date d'effet : 30/09/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).