Entreprise : AUX SAVEURS D'ANTAN - SIREN 507 903 649
Identité
(Entreprise radiée le 27/11/2023)
Dénomination
AUX SAVEURS D'ANTAN
SIREN (siège)
507 903 649
Date d'immatriculation au RNE
08/09/2008
Date de fin de la personne morale
07/09/2107
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2009
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
17 PL D'ASTARAC 32300 MIRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESSIO MICHEL , GUY
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2008
Siret
50790364900014
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité principale
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Adresse
26 RUE VICTOR HUGO
32300 , MIRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/08/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2009
Siret
50790364900022
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Activité principale
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Adresse
17 PL D'ASTARAC
32300 , MIRANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7191
Date d'ajout
27/11/2023
Description
Radiation d'office du RCS d'Auch le 27/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3988
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/08/2018 Liquidateur : MESSIO Michel, Guy Le siège de la liquidation est fixé chez : M. MIchel Messio - A la Sadeillane - 32300 Saint Martin Journal d'annonces légales : VOIX DU GERS en date du 14/09/2018 Vente ou cession de fonds - L141-12 à compter du 20/08/2018 : Adresse du fonds : Acquéreur :
Numéro d'observation
642
Date d'ajout
16/02/2015
Description
Transformation de la société à compter du 01/01/2015 : - Ancienne forme : Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU) - Nouvelle forme : Société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Modification relative au dirigeant à compter du 01/01/2015 : - Changement de qualité : MESSIO Michel, Gérant devient Président
Numéro d'observation
3483
Date d'ajout
18/09/2013
Description
-- Radiation du conjoint collaborateur à compter du 01/09/2013 : MESSIO Francine née POURCHEZ --
Numéro d'observation
2126
Date d'ajout
28/07/2010
Description
Extension de l'objet social et adjonction d'activité de l'établissement principal situé 17 place de l'Astarac - 32300 Mirande à compter du 01/05/2010 - Ancienne activité: Vente de Pytothérapie, plantes médicinales - Vente de produits bio - Vente de vêtements et accessoires (magasin, marchés et à domicile) - Epicerie fine et salon de thé (vente de glaces et crêpes) - Vente de vaisselle et accessoires (magasin) - Dépôt de pain et pâtisserie (magasin). - Nouvelle activité: Vente de Pytothérapie, plantes médicinales - Vente de produits bio - Vente de vêtements et accessoires (magasin, marchés et à domicile) - Epicerie fine et salon de thé (vente de glaces et crêpes) - Vente de vaisselle et accessoires (magasin) - Dépôt de pain et pâtisserie (magasin) - Restauration rapide avec licence de 1ère catégorie.
Numéro d'observation
1424
Date d'ajout
11/05/2010
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/01/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).