Entreprise : SARL GUERIN - SIREN 507 867 430
Identité
Dénomination
SARL GUERIN
SIREN (siège)
507 867 430
Date d'immatriculation au RNE
03/09/2008
Début d’activité
12/08/2008
Date de fin de la personne morale
02/09/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
activité d'agent immobilier
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
41 TROQUEREAU DE L ISLE 33230 COUTRAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HERAULT CHRISTIAN , THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Coutras
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
12/08/2008
Siret
50786743000021
Nom commercial
WINNER-WINNER PARIS NORD
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
activité d'agent immobilier
Adresse
41 TROQUEREAU DE L ISLE
33230 , COUTRAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/08/2008
Siret
50786743000013
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Activité principale
Agences immobilières
Adresse
10 AV DE LA MAISONNETTE
33910 , SAINT CIERS D'ABZAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
25/03/2024
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
25/03/2024
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/03/2024
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/04/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de LIBOURNE a prononcé, en date du 05/04/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2023.60, date de cessation des paiements le 05/10/2021, et a désigné Monsieur Pierrick BEYET : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Jérôme BESIERS, liquidateur SELARL EKIP', prise en la personne de Maître Romain RABUSSEAU 6-7 boulevard Aristide Briand 33500 LIBOURNE. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).