Entreprise : SCI TY ANNEZ - SIREN 507 851 020
Identité
Dénomination
SCI TY ANNEZ
SIREN (siège)
507 851 020
Date d'immatriculation au RNE
01/09/2008
Début d’activité
29/06/2019
Date de fin de la personne morale
31/08/2058
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, réception comme apports, construction, gestion, location et exploitation de tous biens immeubles.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
BREHARDEC 56230 QUESTEMBERT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUICHARD NATHALIE
Nom d'usage
MAHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MAHE JEAN-PAUL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Questembert
Nom, Prénom(s)
MAHE PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1984
Commune de résidence
Chennevières-sur-Marne
Nom, Prénom(s)
MAHE AURELIE
Nom d'usage
BOUCHENAFFER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1981
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
29/06/2019
Siret
50785102000028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, réception comme apports, construction, gestion, location et exploitation de tous biens immeubles.
Autres Activités
Acquisition, réception comme apports, construction, gestion, location et exploitation de tous biens immeubles.
Adresse
BREHARDEC
56230 , QUESTEMBERT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50785102000010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 PL DUQUESNOY
94420 , LE PLESSIS-TREVISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
926
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2020 : Changement de qualité : MAHE Nathalie, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant (maintenue associé usufruitier) Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2020 : Modifié : BOUCHENAFFER Aurélie, Associé indéfiniment responsable, demeurant 8 rue Alphonse Karr 94100 Saint-Maur-des-fosses
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
27886
Date d'ajout
06/09/2019
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Vannes par suite de transfert du siège social à compter du 29/06/2019 du 4 Place Duquesnoy 94420 Le Plessis-Trévise au Bréhardec 56230 Questembert
Numéro d'observation
7424
Date d'ajout
04/09/2019
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 29/06/2019 : Ancienne adresse : 4 Place Duquesnoy 94420 Le Plessis-Trévise Nouvelle adresse: Bréhardec 56230 Questembert Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2019 : Modifié : MAHE Jean-Paul, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant Bréhardec 56230 Questembert Modifié : MAHE Paul,Associé indéfiniment responsable, demeurant 26 rue du Général de Gaulle Bat C Apaprtement 18 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).