Entreprise : TAZTAG - SIREN 507 830 883
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2023)
Dénomination
TAZTAG
SIREN (siège)
507 830 883
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2008
Fermeture de l'établissement - 50783088300041
- Date d'effet de la fermeture : 02/03/2023
Fermeture de l'établissement - 50783088300017
- Date d'effet de la fermeture : 15/12/2008
Fermeture de l'établissement - 50783088300025
- Date d'effet de la fermeture : 06/10/2010
Fermeture de l'établissement - 50783088300033
- Date d'effet de la fermeture : 01/07/2013
Date de fin de la personne morale
28/08/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1060569 EUR
Adresse du siège
2 ALL GUSTAVE EIFFEL 35170 BRUZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPUS DE KER LANN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORIN LARA
Nom d'usage
KERNER-MORIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Maisons-Laffitte
Dénomination
Les TazBoosters
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COURCEL, AUDIT & CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/08/2008
Siret
50783088300017
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
27 RUE DE LA RABINE
35170 , BRUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2008
Siret
50783088300025
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
RUE MARYSE BASTIE
35170 , BRUZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
KAMPUS DE KER LANN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
06/10/2010
Siret
50783088300033
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Nature de l'établissement
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1 RUE DU COURTIL
35170 , BRUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/10/2010
Siret
50783088300041
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
recherche, formation et développement de produits relevant dès nouvelles technologies de l'informati que et dès communications et notamment la création de nouveaux objets électroniques
Adresse
2 ALL 2 Allée Gustave Eiffel Campus de Ker Lann
35170 , Bruz - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CAMPUS DE KER LANN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5874
Date d'ajout
02/03/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5874
Date d'ajout
02/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 27/02/2023, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Athena prise en la personne de Maître Charlotte Thirion . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 27/02/2023
Numéro d'observation
33431
Date d'ajout
11/07/2017
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 11/07/2017 nommant SELARL Athena prise en la personne de Me Charlotte Thirion 20 Rue d'Isly et 3 pl Gal Giraud Immeuble LES 3 SOLEILS 35000 Rennes liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
97622
Date d'ajout
24/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24 mars 2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2015J00525 désigne liquidateur SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , met fin à la mission de l'administrateur Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 crs Raphael Binet Le Chephren 35009 RENNES CEDEX (mission assistance)
Numéro d'observation
97621
Date d'ajout
24/03/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 24/03/2016 arrête le plan de cession au profit de : la société SUNOON ELECTRONICS CO LIMITED, 4F - 5F, Building 12, 3rd Industrial Park, Tangtou, Shi Yan Street, BaoAn District, Shen Zhen City, CHINE avec l'appui de EATONE et de RICHWAY MOLD, avec possibilité de se substituer une société à constituer sous la dénomination sociale SAS NEWPADMAKER
Numéro d'observation
89446
Date d'ajout
03/12/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 30/11/2015 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2015J00525 , date de cessation des paiements le 15/09/2015 désigne Administrateur SELARL Ajassocies, prise en la personne de Maître Christophe Bidan 27 Cours Raphael Binet Le Chephren 35009 Rennes avec pour mission : assister le débiteur pour tous les actes concernant la gestion , Mandataire judiciaire SELARL Tmj, prise en la personne de Maître Charlotte Thirion 10 Square Vercingétorix le Saint Louis 35000 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 30/05/2016 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
37070
Date d'ajout
14/08/2013
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de BRUZ 35170 - 1 Rue du Courtil à BRUZ 35170 - Campus de Ker Lann, 2 Allée Gustave Eiffel à compter du 01/07/2013
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
23/12/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RUE MARYSE BASTIE CAMPUS KER LANN 35170 BRUZ exploité du 14.12.2008 au 06.10.2010 à 1 RUE DU COURTIL 35170 BRUZ A compter du 06.10.2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
27/01/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de BRUZ, 27 RUE DE LA RABINE exploité du 28.08.2008 au 14.12.2008 à BRUZ, KAMPUS KER LANN, RUE MARYSE BASTIE A compter du 15.12.2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).