Entreprise : JLSCR - SIREN 507 803 492
Identité
Dénomination
JLSCR
SIREN (siège)
507 803 492
Date d'immatriculation au RNE
29/08/2008
Date de fin de la personne morale
28/08/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
RN 64 08000 VILLERS-SEMEUSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE MARCHANDE CORA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE PATRICE , GASTON
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1961
Commune de résidence
Floing
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/11/2008
Siret
50780349200010
Nom commercial
JLSCR
Enseigne
JULES
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prêt à porter masculin
Adresse
galerie Marchande Rn 64
08000 , Villers-Semeuse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
GALERIE MARCHANDE CORA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
23/01/2020
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 23-01-2020 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
20/12/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 19/12/2019
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 13/06/2019 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/12/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé, en date du 06/12/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2018/199, date de cessation des paiements le 23/11/2018, et a désigné Monsieur Georges TILLET : Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Madame Nathalie BEUZART, liquidateur SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Charleville- Mézi ères a été rattachée à partir du 01 janvier 2009 a u Greffe du Tribunal de Commerce de Sedan par le d écret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).