Entreprise : CUMA DES TROIS FIBRES - SIREN 507 793 925
Identité
Dénomination
CUMA DES TROIS FIBRES
SIREN (siège)
507 793 925
Date d'immatriculation au RNE
28/08/2008
Début d’activité
28/05/2008
Date de fin de la personne morale
27/08/2107
Forme juridique
Société coopérative agricole
Activité principale
Activité de soutien aux cultures
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Adresse du siège
RUE DU DOUE DU BOIS 53300 AMBRIERES-LES-VALLEES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CIGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIZEUL THOMAS , FLORENT , GUILLAUME
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Chantrigné
Nom, Prénom(s)
FORET PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Ambrières-les-Vallées
Nom, Prénom(s)
GALLIENNE JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Cigné
Nom, Prénom(s)
LAMBERT THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Niort-la-Fontaine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/05/2008
Siret
50779392500029
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activité de soutien aux cultures
Adresse
RUE DU DOUE DU BOIS
53300 , AMBRIERES-LES-VALLEES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CIGNE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/06/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/05/2008
Siret
50779392500011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
"LA ROUSSIERE"
53300 , AMBRIERES-LES-VALLEES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3399
Date d'ajout
13/08/2010
Description
Augmentation du capital social - à compter du 10/05/2010 Ancien : 20.634 EUR Nouveau : 20.802 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/05/2010 : Partant : AUBERT Guy, Trésorier Nouveau : POTTIER Fabrice, Vice-Président Changement de qualité : FORET Patrick, Vice-Président devient Trésorier
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INFORMATIONS FOURNIES PAR L'INSEE : No SIRET (ETS SIEGE ET PRINCIPAL) : 507 793 925 00011 CODE APE (NAF) : 0161Z
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).