Entreprise : ATEA OCEANIE - SIREN 507 741 437
Identité
(Entreprise radiée le 19/05/2020)
Dénomination
ATEA OCEANIE
SIREN (siège)
507 741 437
Date d'immatriculation au RNE
20/08/2008
Date de fin de la personne morale
19/08/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
37000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE L'HOTEL DIEU 27240 MESNILS-SUR-ITON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JONES RICHARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
ROYAUME-UNI
Dénomination
PROGESTION
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
SOCIETE D'AUDIT ARNOULD BACOT - S.A.A.B.
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/08/2008
Siret
50774143700028
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Dessiner et concevoir des bijoux, accessoires de mode et objets de décoration d'intérieur
Adresse
16 RUE 16 Rue de l'Hôtel Dieu
27240 , Mesnils-sur-Iton - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Damville
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/05/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/08/2008
Siret
50774143700010
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Activité principale
Activités spécialisées de design
Adresse
8 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2906
Date d'ajout
19/05/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
40073
Date d'ajout
04/01/2017
Description
Dissolution à compter du 28/11/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 28/11/2016 siège de la liquidation 16 Rue de l'Hotel Dieu DAMVILLE 27240 LE MESNILS SUR ITON parution de la publicité légale EURE INFOS DU 06/12/2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
25/09/2009
Description
: La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
25/09/2009
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de 8 avenue Hoche 75008 PARIS à 16 Rue de l'hotel dieu 27 DAMVILLE à compter du 29.5.2009 dépot de constitution au greffe de PARIS le 20 aout 2008 sous le numéro 75300 journal d'annonce légal : journal spécial des sociétés du 21.8.2008
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
25/09/2009
Description
: Dépôt de l'acte de transfert du siège social au greffe de evreux Effectué le 25.09.2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).