Entreprise : MIJAVA - SIREN 507 726 487
Identité
Dénomination
MIJAVA
SIREN (siège)
507 726 487
Date d'immatriculation au RNE
14/08/2008
Début d’activité
25/01/2013
Date de fin de la personne morale
13/08/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, administration et location de tous biens et droits immobiliers et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
21 AV DE LA REPUBLIQUE 70200 LURE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KOST NATHALIE , LUCIENNE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
Roye
Nom, Prénom(s)
VOLPI JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Roye
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/01/2013
Siret
50772648700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et location de tous biens et droits immobiliers et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet.
Autres Activités
Acquisition, administration et location de tous biens et droits immobiliers et plus généralement toutes opérations pouvant se rattacher à cet objet.
Adresse
21 AV DE LA REPUBLIQUE
70200 , LURE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2008
Siret
50772648700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
12 RTE D'UZELLE
25340 , GONDENANS-MONTBY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
565
Date d'ajout
19/02/2013
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 25/01/2013 : Ancienne adresse : 12 route d'Uzelle 25340 Gondenans-Montby Nouvelle adresse 21 avenue de la République 70200 Lure Transfert du siège social à compter du 25/01/2013 : Ancienne adresse : 12 route d'Uzelle 25340 Gondenans-Montby Nouvelle adresse : 21 avenue de la République 70200 Lure Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 25/01/2013 : Partant : METTETAL Michel, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : KOST Nathalie, Lucienne, Gérant, Associé Maintenu : VOLPI Jacques, Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).