Entreprise : VALENTIN-INGRID - SIREN 507 701 142
Identité
Dénomination
VALENTIN-INGRID
SIREN (siège)
507 701 142
Date d'immatriculation au RNE
18/08/2008
Date de fin de la personne morale
17/08/2107
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
55 RUE GRANDE RUE 77480 BRAY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VALENTIN GERARD
Nom d'usage
VALENTIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Dreux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/09/2008
Siret
50770114200014
Enseigne
BOULANGERIE DE LA HALLE
Code APE
1071C - Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Boulangerie, patisserie, confiserie, traiteur, chocolat, vente de boissons à emporter.
Adresse
55 RUE 55 Grande Rue
77480 , Bray-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8205
Date d'ajout
03/06/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8205
Date d'ajout
03/06/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 3 juin 2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 3 juin 2019
Numéro d'observation
38809
Date d'ajout
03/11/2014
Description
Suivant décision en date du 03 novembre 2014, le Président a ordonné que les missions confiées à Maître Yves COUDRAY au sein de la SCP Yves COUDRAY - Christophe ANCEL soient dorénavant confiées à Maître Christophe ANCEL
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
19/12/2011
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Melun du 19/12/2011 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure de liquidation judiciaire normale Cessation des paiements en date du 20/06/2010. Liquidateur : Sté COUDRAY ANCEL représentée par Me Coudray 50 boulevard Aristide Briand résidence le Dauphin 77000 Melun
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/12/2011
Description
- Date de cessation d'activité : 21/10/2011. - Précision sur le sort du fonds : Vente du fonds.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
01/01/2009
Description
: L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Provins. Ce tribunal a été supprimé et rattaché au Tribunal de Commerce de Melun par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008,
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
19/09/2008
Description
: Mise en activité de la SARL à compter du 4.09.2008 suite à achat du fonds au prix stipulé de 440000 euros
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/08/2008
Description
: Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).