Entreprise : SCM KINE VIVA - SIREN 507 548 949
Identité
Dénomination
SCM KINE VIVA
SIREN (siège)
507 548 949
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2008
Début d’activité
01/09/2008
Date de fin de la personne morale
29/07/2058
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Activités principales de l’objet social
Masso-Kinesitherapie
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
BAS DU FORT 97190 LE GOSIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE VIVA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOUIS MICKAEL , YOANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
MAGNIONT BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1986
Commune de résidence
Les Abymes
Nom, Prénom(s)
ROLLAND KATELL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Le Gosier
Nom, Prénom(s)
THOMASSE MAXENCE , YOAN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Le Gosier
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50754894900019
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Masso-Kinesitherapie
Autres Activités
Masso-Kinesitherapie
Adresse
BAS DU FORT
97190 , LE GOSIER - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VILLAGE VIVA
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1291
Date d'ajout
21/03/2014
Description
Changement de dénomination à compter du 01/02/2014Ancienne : SCM HELFER / LOHEACNouvelle : SCM KINE VIVAModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/02/2014 :Partant : HELFER Arnaud Frederic, GérantPartant : LOHEAC Aurore Amandine Paulette Marie, GérantNouveau : THOMASSE Maxence, Yoan, Gérant, Associé indéfiniment responsableNouveau : LOUIS Mickaël, Yoann, Gérant, Associé indéfiniment responsableNouveau : ROLLAND Katell, Gérant, Associé indéfiniment responsableJal : France antilles du 17/02/2014
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).