Entreprise : BPIFRANCE - SIREN 507 523 678
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2021)
Dénomination
BPIFRANCE
SIREN (siège)
507 523 678
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2013
Date de fin de la personne morale
01/07/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
20847285577.04 EUR
Adresse du siège
27 AV DU GENERAL LECLERC 94700 MAISONS-ALFORT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
27-31
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUFOURCQ NICOLAS
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
TURCHI MAUD
Nom d'usage
BAILLY-TURCHI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1949
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VIAL MARTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LOMBARD ERIC
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
CHAPRON VIRGINIE
Nom d'usage
DE MOLLERAT DU JEU
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VEAUTE ANNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1963
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
GAGNANT SOPHIE , DIANE , BENEDICTE
Nom d'usage
FERRACCI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BAYEUX PHILIPPE , HENRI , AUGUSTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1966
Commune de résidence
Osny
Nom, Prénom(s)
TEA CHAN , BOPHA , MARIE , HONG
Nom d'usage
DELEAGE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Maisons-Alfort
Nom, Prénom(s)
ANDRE ANNABEL
Nom d'usage
LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1970
Commune de résidence
Annecy
Nom, Prénom(s)
HUWART HAROLD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Paris 2e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
BOUDY GUILLAUME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
SICHEL OLIVIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
ROUSSEL CLAIRE
Nom d'usage
DUMAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Villeneuve-sur-Yonne
Nom, Prénom(s)
FERRAND CLAIRE
Nom d'usage
CHEREMETINSKI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1976
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DELPIT BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
CHESNAY
Nom, Prénom(s)
SAINTOYANT ANTOINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DUMONT BERTRAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1973
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
SIMIU DIANE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1981
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DUPUIS BARBARA
Nom d'usage
LAVERNOS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
DUVAL CAROLE
Nom d'usage
ABBEY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
BOULOGNE BILLANCOURT
Nom, Prénom(s)
LAGNEAU CATHERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1982
Commune de résidence
PARIS
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2008
Siret
50752367800013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
137 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/02/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2011
Siret
50752367800021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
34 RUE DU CDT RENE MOUCHOTTE
75014 , PARIS 14 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/02/2013
Siret
50752367800039
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
56 RUE DE LILLE
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/2008
Siret
50752367800047
Nom commercial
bpifrance
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conformément à l'Ordonnance numéro 2005-722, d'exercer directement ou par l'intermédiaire de ses filiales les missions d'intérêt général suivantes: Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies dans les conditions fixées à l'article 9 de l'ordonnance ; Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ; Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
Adresse
27 AV 27-31 AV du Général Leclerc
94700 , Maisons-Alfort - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
27-31
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6012
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à BPIFRANCE FINANCEMENT - RCS Créteil 320 252 489 dans le cadre d'une fusion avec effet au 18/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9589
Date d'ajout
11/01/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Domicile représentant - Ancienne adresse: 17 RUE Georges Chapelier 78150 CHESNAY, Nouvelle adresse: 17 RUE Georges Chapelier LE CHESNAY 78150 LE CHESNAY ROCQUENCOURT.
Numéro d'observation
26703
Date d'ajout
02/07/2013
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).