Entreprise : M ET M - SIREN 507 490 787
Identité
(Entreprise radiée le 26/09/2022)
Dénomination
M ET M
SIREN (siège)
507 490 787
Date d'immatriculation au RNE
07/08/2008
Fermeture de l'établissement - 50749078700029
- Date d'effet de la fermeture : 20/07/2022
Fermeture de l'établissement - 50749078700011
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2010
Date de fin de la personne morale
06/08/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
15 RUE DE LA PLANTE 85340 LES SABLES D'OLONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARCHAND EDOUARD , PAUL , ANDRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
BAUDROUET MONIQUE , MARIE , JOSEPHE , CLEMENCE
Nom d'usage
MARCHAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1930
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
Marchand BERNARD , LEON , CLEMENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Commune de résidence
Les Sables D Olonne
Nom, Prénom(s)
Ligouy FLORENCE , AGNES
Nom d'usage
Marchand
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Les Sables D Olonne
Nom, Prénom(s)
Marchand QUENTIN , FLORENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1996
Commune de résidence
Montlucon
Nom, Prénom(s)
Marchand VALENTIN , HUGO
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1997
Commune de résidence
Clermont Ferrand
Nom, Prénom(s)
Marchand AURELIEN , BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1993
Commune de résidence
Montlucon
Nom, Prénom(s)
Marchand BASTIEN , MAXIME
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/2000
Commune de résidence
Montlucon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/07/2008
Siret
50749078700011
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
33 QUAI RIVIERE
85800 , SAINT-GILLES-CROIX-DE-VIE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
RESIDENCE LES BERGES DU JAUNAY
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/07/2008
Siret
50749078700029
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport la pro priété la mise en valeur la transformation la cons truction l'aménagement l'administration et la loca tion de tous biens et droits immobiliers de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question
Adresse
15 RUE 15 rue de la Plante
85340 , Olonne-sur-Mer - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
26/09/2022
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 20-07-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
23
Date d'ajout
01/09/2022
Description
Dissolution à compter du 20-07-2022, journal publicateur : Echo de l'ouest du : 21-07-2022, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).