Entreprise : BOULANGERIE COOPERATIVE DE CHAMPCEVRAIS - SIREN 505 950 105
Identité
Dénomination
BOULANGERIE COOPERATIVE DE CHAMPCEVRAIS
SIREN (siège)
505 950 105
Date d'immatriculation au RNE
28/05/1959
Début d’activité
16/02/1911
Date de fin de la personne morale
27/05/2057
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
Société anonyme coopérative de consommation à conseil d'administration
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
19056.13 EUR
Adresse du siège
PL DE L'EGLISE 89220 CHAMPCEVRAIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARINGE ROGER , GASTON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1927
Commune de résidence
Champcevrais
Dénomination
BENJAMIN ROGER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Bléneau
Dénomination
GALLIOT FERNAND JEANNIN
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Champcevrais
Dénomination
CAPIAUX JEAN PAUL
Qualité
Président du conseil d’administration
Commune de résidence
Champcevrais
Dénomination
LETOURNEAU ANDRE ROBERT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Champcevrais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/02/1911
Siret
50595010500013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
BOULANGERIE PATISSERIE
Autres Activités
BOULANGERIE PATISSERIE
Adresse
PL DE L'EGLISE
89220 , CHAMPCEVRAIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Joigny a été ratt achée depuis le 01/012009 au Greffe du Tribunal de Commerce d'Auxerre par le décret n° 2008-146 du 1 5 février 2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
28/05/1959
Description
Observations concernant l'établissement situé plac e DE CHAMPCEVRAIS 89220 Champcevrais : FONDS DONNE EN LOCATION-GERANCE A MR DUBUC LIONEL A CHAMPCEVR AIS, PLACE DE L'EGLISE, RCS JOIGNY A 314 422 833 ( 94 A 152), POUR UNE DUREE DE TROIS ANS A COMPTER D U 01.10.94, RENOUVELABLE ENSUITE PAR TACITE RECOND UCTION D'ANNEE EN ANNEE ORIGINE DU FONDS : ACQUISI TION PAR ACHAT - Ancien(s) propriétaire(s) : BERNO T FRANCOIS ERNEST - NON INSCRIT FIN DE LA LOCATION -GERANCE ACCORDEE A M. DUBUC LIONEL A COMPTER DU 0 1.10.97
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
28/05/1959
Description
Historique : A COMPTER DU 28/06/94 CAPITAL SOCIAL PORTE DE 10.200 F A 125.000 F A COMPTER DU 30/09/9 4 FIN DE LA LOCATION GERANCE CONSENTIE A M. ROUFFE T HENRI (88 A 145) RCS JOIGNY A 316 921 642 A COMP TER DU 01/10/94 FONDS DONNE EN LOCATION GERANCE A MR DUBUC LIONEL A CHAMPCEVRAIS, PLACE DE L'EGLISE, RCS JOIGNY A 314 422 833 (94 A 152), POUR UNE DUR EE DE TROIS ANS A COMPTER DU 01.10.94, RENOUVELABL E ENSUITE PAR TACITE RECONDUCTION D'ANNEE EN ANNEE Dépôt de l'acte au Greffe le : 12/11/1976 Publici té au journal : L'YONNE REPUBLICAINE le : 07/12/19 80
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).