Entreprise : SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS VINCENT REIX ET HELENE DIEVART - SIREN 505 395 905
Identité
(Entreprise radiée le 15/01/2019)
Dénomination
SOCIETE CIVILE DE MOYENS DES DOCTEURS VINCENT REIX ET HELENE DIEVART
SIREN (siège)
505 395 905
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2008
Date de fin de la personne morale
23/07/2107
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
60000 EUR
Adresse du siège
12 AV DU PRESIDENT SADI CARNOT 87350 PANAZOL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIEVART HELENE , MARIE-SOPHIE
Nom d'usage
REIX
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Saint-Priest-Taurion
Nom, Prénom(s)
REIX VINCENT , GUILLAUME , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1979
Commune de résidence
Saint-Priest-Taurion
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2008
Siret
50539590500019
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
19 PL DU COMMERCE
87350 , PANAZOL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/2008
Siret
50539590500027
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens matériels nécessaires à l'activité de chirurgien dentiste
Adresse
12 AV 12 avenue du Président Carnot
87350 , Panazol - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
348
Date d'ajout
15/01/2019
Description
Radiation du RCS le 15/01/2019 avec effet au 31/12/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8583
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 31/12/2018 Décision de l'associé unique en date du 28/11/2018 Dénomination de l'associé unique : SELARL DES DOCTEURS REIX ET DIEVART Journal d'annonces légales : l'echo en date du 28/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).