Entreprise : PORT A SEC - CONCARNEAU - SIREN 505 364 125
Identité
(Entreprise radiée le 07/08/2018)
Dénomination
PORT A SEC - CONCARNEAU
SIREN (siège)
505 364 125
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2008
Dissolution
- Date de dissolution : 31/05/2018
Fermeture de l'établissement - 50536412500011
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2018
Date de fin de la personne morale
23/07/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
RUE DES BOLINCHEURS 29900 CONCARNEAU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU MOROS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LABBE JEAN , YVES , LOUIS , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Concarneau
Nom, Prénom(s)
LABBE YANN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Quimper
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50536412500011
Nom commercial
LE PASCO
Code APE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise en charge de navires comprenant : Le levage, la manutention, le roulage, le lavage, le calage, le stockage, le gardiennage, l'entretien, l'avitaillement ainsi que toutes les opérations destinées directement ou indirectement à l'accueil de navires et de leurs propriétaires dans le cadre d'un port a sec.
Code APRM
3315ZZ - Réparation et maintenance navale
Adresse
RUE rue des Bolincheurs
29900 , Concarneau - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI du Moros
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5999
Date d'ajout
07/08/2018
Description
Radiation du RCS le 07/08/2018 avec effet au 31/05/2018 Radiation suite à la réalisation de fusion par la société CN DIFFUSION ASSP du 31/05/2018 Publicité journal d'annonces légales : terra le 15/06/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4889
Date d'ajout
03/09/2014
Description
Reconstitution des capitaux propres à compter du 21/07/2014 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/07/2014 : Nouveau : LABBE Yann, Gérant Adoption d'un nom commercial à compter du 21/07/2014 : LE PASCO
Numéro d'observation
2098
Date d'ajout
21/03/2014
Description
La société est réduite à un associé unique à compter du 28/02/2014.
Numéro d'observation
5708
Date d'ajout
14/11/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 08/11/2013 : Partant : CONNAN Stéphane Erling, Gérant
Numéro d'observation
4843
Date d'ajout
01/10/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 11/09/2013 Ancien : 100000 EUR - Nouveau : 700000 EUR Réduction du capital social à compter du 11/09/2013 Ancien : 700000 EUR - Nouveau : 140000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 11/09/2013 : Nouveau : LABBE Jean, Yves, Louis, Marie, Gérant
Numéro d'observation
5444
Date d'ajout
17/10/2011
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/10/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).