Entreprise : RADIOVAL - SIREN 505 360 552
Identité
(Entreprise radiée le 25/11/2021)
Dénomination
RADIOVAL
SIREN (siège)
505 360 552
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2008
Date de fin de la personne morale
21/07/2107
Forme juridique
Autre société civile
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
PL GEN DE GAULLE 83160 LA VALETTE-DU-VAR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ARNAULT GILLES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
ROBERT JACQUES
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
La Garde
Nom, Prénom(s)
AIGUIER-GIORDANO ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Solliès-Pont
Nom, Prénom(s)
ALLAIN UGO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
La Farlède
Nom, Prénom(s)
MANCIET JEAN-MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1958
Commune de résidence
Ollioules
Nom, Prénom(s)
CHABASSOL GIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Sanary-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
CLAVEL GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Commune de résidence
Allauch
Nom, Prénom(s)
DAGEVILLE XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
DELIE JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
PASCAL THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Brignoles
Nom, Prénom(s)
OLINK AGNES
Nom d'usage
OLINK-LARGENTON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
MEENS PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1955
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
ARCHAMBAULT ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Six-Fours-les-Plages
Nom, Prénom(s)
RESTEN ARNAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
La Garde
Nom, Prénom(s)
VALETTE OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Bandol
Nom, Prénom(s)
TALARMIN BENOIT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
Toulon
Nom, Prénom(s)
FLAVIAN ANTONIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1982
Commune de résidence
La Crau
Nom, Prénom(s)
SMARRITO FABIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
La Cadiere d'Azur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/10/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/05/2008
Siret
50536055200010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RPT BAZEILLES
83000 , TOULON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CIRCAETE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/10/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
21/05/2008
Siret
50536055200028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, exploitation par bail, location ou autrement de biens immobiliers et généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'objet social.
Adresse
PL Place Général de Gaulle
83160 , La Valette-du-Var - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).