Entreprise : RELAIS DE SAINT MARTIAL - SIREN 505 320 036
Identité
(Entreprise radiée le 08/04/2021)
Dénomination
RELAIS DE SAINT MARTIAL
SIREN (siège)
505 320 036
Date d'immatriculation au RNE
24/07/2008
Fermeture de l'établissement - 50532003600013
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2020
Fermeture de l'établissement - 50532003600021
- Date d'effet de la fermeture : 31/05/2012
Fermeture de l'établissement - 50532003600039
- Date d'effet de la fermeture : 15/01/2020
Date de fin de la personne morale
23/07/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
24 LES VERGNOUX 82800 BIOULE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martial
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VAJENTE VINCENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1970
Commune de résidence
Montauban
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/09/2008
Siret
50532003600013
Enseigne
Relais des mousquetaires
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Supérette.
Adresse
lieu dit Pech Douilhe
82000 , Montauban - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Saint-Martial
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/08/2011
Siret
50532003600021
Enseigne
LE RELAIS DES MOUSQUETAIRES
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
17 AV JEAN JAURES
82370 , CORBARIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/01/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2020
Siret
50532003600039
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
24 LES VERGNOUX
82800 , BIOULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2907
Date d'ajout
08/04/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/01/2021
Description
Dissolution à compter du 23/10/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 23/10/2020, liquidateur : VAJENTE Vincent, siège de la liquidation : 252 Route de Saint-Etienne de Tulmont 82230 Léojac, parution de la publicité légale : LE COURRIER FRANCAIS en date du 04/12/2020
Numéro d'observation
1150
Date d'ajout
02/03/2020
Description
Vente du fonds à la SAS LES SAVEURS DE MONTALBAN RCS 751 438 821
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).