Entreprise : PHARMACIE D'AUBORD - SIREN 505 305 227
Identité
Dénomination
PHARMACIE D'AUBORD
SIREN (siège)
505 305 227
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2008
Début d’activité
01/09/2008
Date de fin de la personne morale
14/07/2107
Date de clôture
31/03
Date de la première clôture
31/03/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
L'exercice de la profession de pharmacien d'officine
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Capital social
14490 EUR
Adresse du siège
4 RUE JOEL DE ROSNAY 30620 AUBORD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FANGUIN DANIEL , JEAN , LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1981
Commune de résidence
Codognan
Nom, Prénom(s)
RIBOULET NICOLAS , PIERRE-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Vallabrègues
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/2008
Siret
50530522700025
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale règlementée
Activité principale
L'exercice de la profession de pharmacien d'officine
Autres Activités
L'exercice de la profession de pharmacien d'officine
Adresse
4 RUE JOEL DE ROSNAY
30620 , AUBORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2008
Siret
50530522700017
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Adresse
4 PL DU TEMPLE
30620 , AUBORD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/006827
Date d'ajout
20/04/2017
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 31540 EUROS Nouveau capital : 17140 EUROS à compter du 01/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/006827
Date d'ajout
20/04/2017
Description
A compter du 01.04.2017 : Modification relative aux dirigeants : ROUDET Anne-Marie Bernadette Dominique nom d'usage : FANGUIN Anne-Marie n'est plus gérant RIBOULET Nicolas Pierre-Marie nom d'usage : RIBOULET Nicolas devient gérant
Numéro d'observation
F10/013918
Date d'ajout
26/11/2010
Description
A compter du 30.09.2010 : Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).