Entreprise : FIN AND CO - SIREN 505 284 398
Identité
Dénomination
FIN AND CO
SIREN (siège)
505 284 398
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2008
Début d’activité
28/06/2008
Date de fin de la personne morale
21/07/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Gestion et administration
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Capital social
28983.36 EUR
Adresse du siège
60 RUE FRANCOIS IER 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Duval CHRISTOPHE , GILBERT , FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Octeville-sur-Mer
Nom, Prénom(s)
Lecroq CAROLE , JEANNINE , PAULETTE
Nom d'usage
Duval
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1973
Commune de résidence
Octeville-Sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
28/06/2008
Siret
50528439800037
Nom commercial
CENTRE AFFAIRES WILSON
Code APE
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Gestion et administration
Adresse
60 RUE FRANCOIS IER
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
28/06/2008
Siret
50528439800029
Nom commercial
FINANDCO
Enseigne
CENTRE D'AFFAIRES WILSON
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Gestion et administration, location bureaux et domiciliations d'entreprises Gestion et administration
Autres Activités
Gestion et administration, location bureaux et domiciliations d'entreprises Gestion et administration
Adresse
22 AV PRESIDENT WILSON
76290 , MONTIVILLIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
22-24
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 24/04/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2008
Siret
50528439800011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
3 RUE DELLA BELLA
76930 , OCTEVILLE-SUR-MER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/003238
Date d'ajout
02/04/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/03/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05-04-2024, soit jusqu'au 05-10-2024.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2022B4006310
Date d'ajout
29/03/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 28/03/2024 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 05-04-2024, soit jusqu'au 05-10-2024
Numéro d'observation
F23/008459
Date d'ajout
06/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 05/10/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202302711 date de cessation des paiements le 22/09/2023, et a désigné juge commissaire : M. Patrick Renouard, mandataire judiciaire : SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner 16 rue Friant 75014 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 05/04/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2022B400638
Date d'ajout
05/10/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 05/10/2023 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202302711 date de cessation des paiements le 22/09/2023, et a désigné juge commissaire : M. Patrick Renouard, mandataire judiciaire : SELARL ATHENA en la personne de Me Camille Steiner 16 rue Friant 75014 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 05/04/2024, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
F23/002371
Date d'ajout
15/03/2023
Description
Ajout du nom de domaine : à compter du 12/10/2022 centre-affaires-wilson.fr
Numéro d'observation
2022B400631
Date d'ajout
25/11/2022
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2937
Date d'ajout
09/07/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 10/06/2015 Ancienne : 30/09 Nouvelle : 30/06 - Actes déposés le 09/07/2015 Les Affiches de Normandie du 08/07/2015
Numéro d'observation
226
Date d'ajout
15/01/2015
Description
Modification de la date de clôture de l'exercice social à compter du 15/12/2014 Ancienne : 31/12 Nouvelle : 30/09 - Actes déposés le 15/01/2015
Numéro d'observation
1906
Date d'ajout
25/04/2012
Description
Changement de dénomination à compter du 01/01/2012 Ancienne : HOLDING PDCA MANAGEMENT Nouvelle : CENTRE D'AFFAIRES WILSON Actes déposés le 25/04/2012 - havre libre du 23/03/2012
Numéro d'observation
3869
Date d'ajout
08/09/2011
Description
Adoption d'une enseigne à compter du 01/09/2011 : Centre d'affaires Wilson
Numéro d'observation
2341
Date d'ajout
27/05/2009
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 24/04/2009 : Ancienne adresse : 3 rue Della Bella 76930 Octeville-sur-Mer Nouvelle adresse : 22 - 24 avenue du Président Wilson 76290 Montivilliers Transfert du siège social à compter du 24/04/2009 : Ancienne adresse : 3 rue Della Bella 76930 Octeville-sur-Mer Nouvelle adresse : 22 - 24 avenue du Président Wilson 76290 Montivilliers actes déposés le 27/05/2009 - courrier cauchois du 29/05/2009
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).