Entreprise : LES 4 SOURCES - SIREN 505 280 214
Identité
Dénomination
LES 4 SOURCES
Sigle
CDME
SIREN (siège)
505 280 214
Date d'immatriculation au RNE
04/08/2008
Début d’activité
01/06/2008
Date de fin de la personne morale
03/08/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Exploitation d'hôtel, résidence hôtelière, restaurant, centre d'affaires, gestion de crédits financiers, gestion d'assurances et gestion de sous-traitance immobliers
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAINT JEAN DU GARD 30140 CORBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAIN MARIE-CECILE , DIANE , LISE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1986
Commune de résidence
Corbès
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ PIERRE-MICHEL , LAURENT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Corbès
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ PIERRE , JEAN-MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Corbès
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50528021400014
Nom commercial
Les Acacias - MPM CONSULTANT
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation d'hôtel, résidence hôtelière, restaurant, centre d'affaires, gestion de crédits financiers, gestion d'assurances et gestion de sous-traitance immobliers
Adresse
RTE DE SAINT JEAN DU GARD
30140 , CORBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F22/018071
Date d'ajout
18/05/2022
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18/05/2022 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/031986
Date d'ajout
05/12/2020
Description
Par ordonnance en date du 05/12/2020, le Président du tribunal de commerce de Tribunal de Commerce de Nîmes a désigné liquidateur judiciaire : SELARL SBCMJ 22 Rue Taisson 30100 ALES en remplacement du mandataire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F17/010133
Date d'ajout
20/06/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 20/06/2017: application des régles de la liquidation judiciaire L644-6 code de commerce.
Numéro d'observation
F15/014849
Date d'ajout
18/11/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 18/11/2015 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Organes de la procédure: Liquidateur-judiciaire : Maître ANDRE Marc 2 RUE SALVADOR ALLENDE 30100 ALES . Date de cessation des paiements : 01/05/2014
Numéro d'observation
F12/012540
Date d'ajout
05/10/2012
Description
A compter du 10.03.2012 : Modification relative aux dirigeants - Adjonction d'un nom commercial (anciennement : Les Acacias) A compter du 01.04.2012 : Modification relative aux dirigeants
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).