Entreprise : SCI KARA - SIREN 505 247 999
Identité
Dénomination
SCI KARA
SIREN (siège)
505 247 999
Date d'immatriculation au RNE
09/07/2008
Début d’activité
09/07/2008
Date de fin de la personne morale
08/07/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
se reporter aux statuts
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
5 RUE DES FOSSES 39270 ORGELET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KARADEMIR ISMAIL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Orgelet
Nom, Prénom(s)
ONCU YILDIZ
Nom d'usage
KARADEMIR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Orgelet
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/2008
Siret
50524799900012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété,gestion,administration et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un ou plusieurs immeubles
Autres Activités
propriété,gestion,administration et plus généralement l'exploitation par bail, location ou toute autre forme d'un ou plusieurs immeubles
Adresse
5 RUE DES FOSSES
39270 , ORGELET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/003249
Date d'ajout
19/07/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 19/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/003221
Date d'ajout
19/07/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 19/07/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F17/000128
Date d'ajout
05/01/2017
Description
Ordonnance du Président en date du 04/01/2017 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur BOUQUEROD Alain en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F15/002918
Date d'ajout
17/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lons le Saunier en date du 17/07/2015 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur-judiciaire : SCP Pascal LECLERC 6 RUE ROUGET DE LISLE BP 40071 39000 LONS-LE-SAUNIER Date de cessation des paiements : 18/01/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).