Entreprise : ELYSEES CAPITAL - SIREN 505 242 115
Identité
Dénomination
ELYSEES CAPITAL
SIREN (siège)
505 242 115
Date d'immatriculation au RNE
15/07/2008
Date de fin de la personne morale
14/07/2107
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
66 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAGASPE PATRICK
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
MAULEON SOULE
Nom, Prénom(s)
AJCHENBAUM JEAN
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MASTCHENKO ALAIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1950
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
FINANCE ORPHEA
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BIOGAZ INVEST
Qualité
Membre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
CENTREVILLE U.K. Ltd.
Qualité
Membre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/06/2008
Siret
50524211500010
Code APE
6920Z - Activités comptables
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Développer l'activité économique de ses membres
Adresse
66 AV 66 avenue des Champs-Élysées
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2008C000386
Date d'ajout
13/09/2017
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2008C000385
Date d'ajout
12/06/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).