Entreprise : CEVALFI - SIREN 505 231 027
Identité
Dénomination
CEVALFI
SIREN (siège)
505 231 027
Date d'immatriculation au RNE
17/07/2008
Début d’activité
11/07/2008
Date de fin de la personne morale
16/07/2058
Date de clôture
31/08
Date de la première clôture
31/08/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de participation dans tous groupements, sociétés ou entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la construction de charpentes métalliques et métallerie et serrurerie du bâtiment, la fabrication et l'installation de menuiserie aluminium et la fabrication et la pose de façade verre, français ou étranger, créés ou à créer, et ce par tout moyen, notamment par voie d'apports, de souscription ou d'achat d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires, de fusion, de sociétés en participation, de groupement, d'alliance ou de commandite.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
1189900 EUR
Adresse du siège
23 CHE DES PALANQUES-SUD 31120 PORTET-SUR-GARONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIEU MICHEL , LOUIS
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1952
Commune de résidence
Gariès
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense Cedex
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
11/07/2008
Siret
50523102700028
Nom commercial
CEVALFI
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
La prise de participation dans tous groupements, sociétés ou entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la construction de charpentes métalliques et métallerie et serrurerie du bâtiment, la fabrication et l'installation de menuiserie aluminium et la fabrication et la pose de façade verre, français ou étranger.
Autres Activités
La prise de participation dans tous groupements, sociétés ou entreprises exerçant leur activité dans le domaine de la construction de charpentes métalliques et métallerie et serrurerie du bâtiment, la fabrication et l'installation de menuiserie aluminium et la fabrication et la pose de façade verre, français ou étranger.
Adresse
23 CHE DES PALANQUES-SUD
31120 , PORTET-SUR-GARONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/07/2008
Siret
50523102700010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
48 CHE DES PALANQUES-SUD
31120 , PORTET-SUR-GARONNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/059758
Date d'ajout
28/11/2022
Description
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a substitué Me Stéphane HOAREAU associé de la SELAS EGIDE, pour la représenter dans l'accomplissement du mandat de liquidateur, par Me Yann BRANCO-FERNANDES
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/002159
Date d'ajout
13/01/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 13/01/2022 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me Stéphane HOAREAU 4 rue Amélie Cs 98034 31080 Toulouse CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 05/11/2021
Numéro d'observation
F08/018691
Date d'ajout
08/08/2008
Description
Au 31.07.2008 : Capital social porté de 37 000 euros à 1 189 900 euros par apport en nature de 118 900 euros et en numéraire de 1 034 000 euros.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).