Entreprise : LES GOURMANDISES DU VENTOUX - SIREN 505 152 884
Identité
Dénomination
LES GOURMANDISES DU VENTOUX
SIREN (siège)
505 152 884
Date d'immatriculation au RNE
10/07/2008
Date de fin de la personne morale
09/07/2107
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
RTE DE SAINT TRINIT 84390 SAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER MOUGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOURET SYLVAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
AVIGNON
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/06/2022
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50515288400019
Code APE
1107B - Production de boissons rafraîchissantes
Code APRM
1107BZ - Production de boissons rafraîchissantes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente et production de plats régionaux de sirops, limonade, apéritif et boissons diverses
Code APRM
1107BZ - Production de boissons rafraîchissantes
Code APRM
1107BZ - Production de boissons rafraîchissantes
Adresse
RTE DE SAINT TRINIT
84390 , SAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
QUARTIER MOUGNE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2008
Siret
50515288400027
Nom commercial
SIROPS ARNULF
Code APE
4729Z - Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Distribution, produits alimentaires, fabrication, vente, entreposage, commercialisation sirops, boissons.
Adresse
2 BD HENRI BARBUSSE
06340 , DRAP - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15466
Date d'ajout
07/06/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Avignon le 07/06/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
25748
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
62599
Date d'ajout
18/03/2019
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Avignon rendue le 22/02/2019 nommant la SELARL SPAGNOLO STEPHAN prise en la personne de Me Stephan SPAGNOLO commissaire à l'exécution du plan en remplacement du commissaire à l'exécution du plan précédemment désigné.
Numéro d'observation
3213
Date d'ajout
22/02/2019
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par ordonnance du 22/02/2019, le président du tribunal de commerce d'Avignon a désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan la SELARL SPAGNOLO STEPHAN prise en la personne de Maître Stephan SPAGNOLO en lieu et place de Maître Jean-François AUBERT Date d'effet : 22/02/2019
Numéro d'observation
74497
Date d'ajout
29/01/2013
Description
Radiation par suite de cessation complète d'activité, dans le ressort du tribunal où la société est immatriculée à titre secondaire, à compter du 01/12/2010
Numéro d'observation
66823
Date d'ajout
16/10/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de AVIGNON en date du 19/09/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois
Numéro d'observation
54029
Date d'ajout
10/04/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de AVIGNON , prononce en date du 21/03/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire , date de cessation des paiements le 02/03/2012 désigne Juge Commissaire M. MIKA Bernard , Juge Commissaire suppléant Mme CANOVAS Andrée , Mandataire judiciaire Me AUBERT Jean-François 10 avenue de la Croix Rouge, Hôtel d'Entreprise BP 362 - 84025 AVIGNON CEDEX 1 , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Carpentras ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Avignon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Avignon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).