Entreprise : SELARL D'ARCHITECTURE MEGIAS-VERNHES - SIREN 505 146 704
Identité
Dénomination
SELARL D'ARCHITECTURE MEGIAS-VERNHES
SIREN (siège)
505 146 704
Date d'immatriculation au RNE
22/07/2008
Début d’activité
01/08/2014
Date de fin de la personne morale
21/07/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activités principales de l’objet social
L'exercice de la profession d'architecte.
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Capital social
264290 EUR
Adresse du siège
116 RUE DES MARCHANDS 30220 AIGUES-MORTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERNHES SEBASTIEN , JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Pérols
Nom, Prénom(s)
MEGIAS PASCAL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Aigues-Mortes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/08/2014
Siret
50514670400026
Enseigne
PASCAL MEGIAS ARCHITECTE
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
116 RUE DES MARCHANDS
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50514670400018
Enseigne
PASCAL MEGIAS ARCHITECTE
Code APE
7111Z - Activités d'architecture
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités d'architecture
Adresse
144 CHE DE LA PATAQUIERE
30220 , AIGUES-MORTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/002506
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : PASCAL MEGIAS ARCHITECTE Nouvelle mention : SELARL D'ARCHITECTURE MEGIAS-VERNHES à compter du 01/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/002506
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Modification relative aux dirigeants VERNHES Sébastien Julien nom d'usage : VERNHES Sébastien devient gérant à compter du 01/01/2020
Numéro d'observation
F20/002506
Date d'ajout
04/02/2020
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 185000 EUROS Nouveau capital : 264290 EUROS à compter du 01/01/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).