Entreprise : PHARMACIE PRINCIPALE - SIREN 505 117 739
Identité
Dénomination
PHARMACIE PRINCIPALE
SIREN (siège)
505 117 739
Date d'immatriculation au RNE
07/07/2008
Date de fin de la personne morale
06/07/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Capital social
94330 EUR
Adresse du siège
68 RUE DU GENERAL DE GAULLLE 02260 LA CAPELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GRAVE XAVIER , PIERRE , LEON , MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Villeneuve-d'Ascq
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
07/07/2008
Siret
50511773900019
Code APE
4773Z - Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Activité principale
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
Adresse
68 RUE DU GENERAL DE GAULLLE
02260 , LA CAPELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21
Date d'ajout
26/11/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-QUENTIN EN DATE DU 23/11/2018 A PRONONCE LA REPRISE DE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE ET A DESIGNE Monsieur . DUBOIS Eric JUGE COMMISSAIRE, SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN LIQUIDATEUR .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
05/02/2016
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 05/02/2016
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
16/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 15-06-2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2013/4770 désigne liquidateur SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTINnom du juge-commissaire Monsieur . Jacques CORNAILLE met fin a la mission de l'administrateur SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU. Met fin à la période d'observation .
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
05/06/2015
Description
Vente du fonds sis à La Capelle (02260) 68 rue du Général de Gaulle à la SELARL PHARMACIE LAZZARANO - RCS St-Quentin D 811290725, à compter du 01-06-2015.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 11/05/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 17.05.2015, soit jusqu'au 17.06.2015
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
15/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SAINT-QUENTIN en date du 15-12-2014 arrête le plan de cession au profit de : Monsieur Stéphane SARRAZIN et Madame Aimie LAZZARANO 3 rue Charles de Gaulle 02500 HIRSON . Sous le n° 2013/4770.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
04/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 04/04/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17.05.2014, soit jusqu'au 17.11.2014
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
12/11/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN en date du 08/11/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17.11.2013, soit jusqu'au 17.05.2014
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Quentin en date du 08/07/2013 décidant le maintien de la période d'observation et la poursuite d'activité.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
17/05/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-QUENTIN a prononcé en date du 17/05/2013 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013/4770 date de cessation des paiements le 17/11/2011, et a désigné juge commissaire : Monsieur . Jacques CORNAILLE, administrateur : SCP HENNEAU en la personne de Maître Frédéric HENNEAU 44, rue Jean Jaurès 02100 SAINT-QUENTIN, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL Yvon PERIN et Jean-Philippe BORKOWIAK en la personne de Maître Yvon PERIN 4 rue de la 3° D.I.M. 02100 SAINT QUENTIN, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 17.11.2013, et a ouvert une période d'observation expirant le 17/11/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
28/07/2008
Description
La société a été sans activité commerciale du 07/0 7/2008 au 20/07/2008
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/07/2008
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).