Entreprise : SARL FERNANDES DOS REIS - SIREN 505 069 104
Identité
Dénomination
SARL FERNANDES DOS REIS
SIREN (siège)
505 069 104
Date d'immatriculation au RNE
08/07/2008
Début d’activité
06/06/2008
Date de fin de la personne morale
07/07/2107
Date de clôture
31/07
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Maçonnerie terrassement enduisage
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
LA CROIX 22720 SENVEN-LEHART FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDES VITOR , MANUEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
SENVEN LEHART
Nom, Prénom(s)
FERNANDES VITOR
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1978
Commune de résidence
SENVEN LEHART
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/06/2008
Siret
50506910400014
Nom commercial
SARL FERNANDES DOS REIS
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Maçonnerie terrassement enduisage
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Code APRM
4399CZ - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
LA CROIX
22720 , SENVEN-LEHART - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11422
Date d'ajout
24/11/2020
Description
Radiation du RCS SAINT-BRIEUC le 24/11/2020 avec effet au 16/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11360
Date d'ajout
23/11/2020
Description
EN DATE DU 16/11/2020, LE TRIBUNAL DE ST BRIEUC A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire simplifiée pour insuffisance d'actifs - L644-5 al.1 DE SARL FERNANDES DOS REIS
Numéro d'observation
1278
Date d'ajout
10/02/2017
Description
EN DATE DU 08/02/2017, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ST BRIEUC A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE CONTRE SARL FERNANDES DOS REIS, ET A DESIGNE : - MANDATAIRE LIQUIDATEUR : SELARL TCA (Me François TREMELOT) - 9, Place Duguesclin - 22000 ST BRIEUC ET A FIXE AU 28/07/2016 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS
Numéro d'observation
6481
Date d'ajout
01/09/2016
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/07/2016 Liquidateur : FERNANDES Vitor Manuel Le siège de la liquidation est fixé à : la Croix 22720 Senven Lehart Journal d'annonces légales : LE PENTHIEVRE en date du 08/09/2016
Numéro d'observation
2070
Date d'ajout
16/03/2015
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 02/02/2015
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Guingamp ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Brieuc décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CESSATION TOTALE DE L'ACTIVITE,LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).