Entreprise : AGICOMM - SIREN 505 042 465
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2020)
Dénomination
AGICOMM
SIREN (siège)
505 042 465
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2008
Fermeture de l'établissement - 50504246500011
- Date d'effet de la fermeture : 29/07/2020
Date de fin de la personne morale
03/07/2058
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
6000 EUR
Adresse du siège
ZONE DU SUD EST 85150 LES ACHARDS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AMIAND GILLES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Château-d'Olonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/07/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
23/06/2008
Siret
50504246500011
Code APE
4669B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de boîtiers électroniques utilisés dans le cadre de services de maintenance à distance notamment matériels de manutention le négoce de tous systèmes de préhension de containers
Adresse
Zone du Sud Est parc d'Activités
85150 , La Chapelle-Achard - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
23/09/2020
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 01.09.2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
26/08/2020
Description
Procés verbal en date du 29-07-2020 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société ( LOCALIF, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans L'Echo de l'Ouest du 31-07-2020
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/07/2008
Description
: Par ordonnance du 01.07.2008 le Président du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée), juge commis à la surveillance du R.C.S., a accordé une dispense provisoire de 3 mois de produire le titre juridique justifiant la jouissance des locaux du futur siège social, soit jusqu'au 01 Octobre 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).