Entreprise : SELARL DU DOCTEUR VETERINAIRE MICHIELS - SIREN 505 041 640
Identité
Dénomination
SELARL DU DOCTEUR VETERINAIRE MICHIELS
SIREN (siège)
505 041 640
Date d'immatriculation au RNE
02/07/2008
Début d’activité
13/09/2019
Date de fin de la personne morale
01/07/2107
Date de clôture
31/05
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SELARL, Société d'exercice libéral à responsabilité limitée
Activité principale
L'exercice en commun de la profession de vétérinaire
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
41 AV DE FERRIERE 59131 ROUSIES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MICHIELS NICOLAS , EDOUARD , ARNAUD
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1976
Commune de résidence
Sars-Poteries
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/09/2019
Siret
50504164000036
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'exercice en commun de la profession de vétérinaire
Adresse
41 AV DE FERRIERE
59131 , ROUSIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50504164000010
Code APE
7500Z - Activités vétérinaires
Activité principale
Activités vétérinaires
Adresse
22 PL DU GENERAL DE GAULLE
02170 , LE NOUVION-EN-THIERACHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/12/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/09/2019
Siret
50504164000028
Nom commercial
SPFPL DU DOCTEUR VETERINAIRE MICHIELS
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 RUE LAMAN
59216 , SARS-POTERIES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
26/11/2019
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE A SARS POTERIES (59216) 1 RUE LAMAN RC VALENCIENNES 2019D526 LE 13-09-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
21/11/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Cette entreprise précédemment inscrite auprès du G reffe du Tribunal de Commerce de Vervins a été rat tachée depuis le 01 janvier 2009 au Greffe du Trib unal de Commerce de Saint-Quentin par le décret n° 2008-146 du 15 février 2008.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).