Entreprise : FINANCIERE CMG - SIREN 505 009 464
Identité
(Entreprise radiée le 16/06/2023)
Dénomination
FINANCIERE CMG
SIREN (siège)
505 009 464
Date d'immatriculation au RNE
04/07/2011
Date de fin de la personne morale
03/07/2107
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
120576188 EUR
Adresse du siège
21 RUE CLEMENT MAROT 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALUSTRO OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Dubos JEAN-FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Paris
Dénomination
EC+
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
COUSSIRAT ET REYNIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ERNST & YOUNG ET AUTRES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Courbevoie
Dénomination
MAS France Corporate
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/01/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2008
Siret
50500946400015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
9 AV HOCHE
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/04/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
16/06/2008
Siret
50500946400056
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations, pour son propre compte, d'achat, de vente et de gestion de valeurs mobilières françaises et étrangères de toute nature et de toutes entreprises, l'achat, la souscription, la gestion, la vente, l'échange de ces valeurs et de tous droits sociaux, la prise d'intérêts et la participation directe ou indirecte toutes sociétés ou entreprises commerciales, industrielles, financières ou mobilières créées ou a créer par tous moyens (par voie de création de sociétés nouvelles, d'apports, de souscriptions, d'acquisitions ou d'échanges de valeurs mobilières, obligations, bons, droits ou biens sociaux, de fusions, de sociétés en participation, de groupement d'intérêt économique, ou autrement, ainsi que par comptes courants ou prêts d'associés, a court terme et long terme). Toutes prestations de service en matière administrative, financière, comptable, commerciale, informatique, de gestion ou autre au profit des filiales de la société ou de toutes autres sociétés dans lesquelles elle détiendrait une participation.
Adresse
21 RUE 21 rue Clément Marot
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2009
Siret
50500946400023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
99 RUE DE L ABBE GROULT
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
99 AU 101
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/06/2008
Siret
50500946400031
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
235 AV LE JOUR SE LEVE
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/2017
Siret
50500946400049
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
88 BD GALLIENI
92130 , ISSY-LES-MOULINEAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2019B2226419
Date d'ajout
16/06/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 13-04-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2019B2226410
Date d'ajout
08/11/2021
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 21-10-2021, JOURNAL PUBLICATEUR : actu-juridique.fr DU : 02-11-2021, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
46645
Date d'ajout
20/08/2019
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de PARIS
Numéro d'observation
2019B222642
Date d'ajout
13/08/2019
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
2019B222641
Date d'ajout
17/10/2017
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 29-06-2017
Numéro d'observation
25622
Date d'ajout
17/10/2017
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 29/06/2017
Numéro d'observation
7772
Date d'ajout
04/07/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).