Entreprise : MJP TRANSPORTS - SIREN 504 935 602
Identité
Dénomination
MJP TRANSPORTS
SIREN (siège)
504 935 602
Date d'immatriculation au RNE
27/06/2008
Date de fin de la personne morale
26/06/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE LA MAISON ROUGE 77185 LOGNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MANGUMBU ARMAND , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
Champigny-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
06/08/2008
Siret
50493560200020
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs assurés exclusivement à l'aide de véhicules n'excédant pas 3T5 de poids maximum autorisé.
Adresse
6 RUE 6 rue de la Maison Rouge
77185 , Lognes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/08/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/2008
Siret
50493560200012
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Activité principale
Transports routiers de fret de proximité
Adresse
1 ALL FRANCOIS VILLON
77200 , TORCY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
05/07/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 03/07/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
30/05/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé, en date du 30/05/2016, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro 2016J320, date de cessation des paiements le 31/03/2015, et a désigné Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX : Juge Commissaire, liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).