Entreprise : PODESTAT PARTENAIRES - SIREN 504 895 830
Identité
(Entreprise radiée le 26/08/2024)
Dénomination
PODESTAT PARTENAIRES
SIREN (siège)
504 895 830
Date d'immatriculation au RNE
27/02/2019
Date de fin de la personne morale
26/02/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2020
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
13 PL DE L'HOTEL DE VILLE 42000 SAINT-ETIENNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FOLQUIN JEAN-CLAUDE , GEORGES , LUCIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Villeneuve-de-la-Raho
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2008
Siret
50489583000058
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil aux entreprises, audit, formation, expertise, la médiation tout secteur.
Adresse
41 AV SADI CARNOT
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2008
Siret
50489583000033
Code APE
8299Z - Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Nature de l'établissement
Activité principale
Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.
Adresse
14 CHE COUQUET
33450 , SAINT-LOUBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/09/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/08/2009
Siret
50489583000025
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
1 RUE DES PICS VERTS
33450 , SAINT-LOUBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CLOS FOUQUET
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/02/2019
Siret
50489583000041
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
13 PL DE L'HOTEL DE VILLE
42000 , SAINT-ETIENNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/04/2008
Siret
50489583000017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
65 RUE PASTEUR
69007 , LYON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/014295
Date d'ajout
09/08/2022
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 31/03/2022 - Siège de la liquidation : 8 Rue Pierre Rameil 66000 PERPIGNAN - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Essor-Affiches du 08/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F22/014295
Date d'ajout
09/08/2022
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/03/2022
Numéro d'observation
F20/011795
Date d'ajout
30/09/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne par suite du transfert du siege social 41 Avenue Sadi Carnot 26000 VALENCE au 13 Place de l'Hôtel de Ville 42100 SAINT-ETIENNE à compter du 01/08/2020 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne le 30/09/2020 sous le numéro A2020/006662)
Numéro d'observation
582
Date d'ajout
07/01/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans par suite du transfert du siege social 14 Chemin de Couquet 33450 SAINT-LOUBES au 41 Avenue Sadi Carnot 26000 VALENCE à compter du 01/11/2019 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Romans le 06/01/2020 sous le numéro A2020/000053)
Numéro d'observation
38785
Date d'ajout
23/02/2010
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).