Entreprise : SCI GUIBERT - SIREN 504 860 479
Identité
(Entreprise radiée le 19/01/2023)
Dénomination
SCI GUIBERT
SIREN (siège)
504 860 479
Date d'immatriculation au RNE
23/06/2008
Fermeture de l'établissement - 50486047900014
- Date d'effet de la fermeture : 21/10/2019
Date de fin de la personne morale
22/06/2107
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
8 SENTE AU DESSUS DES 60300 MONTLOGNON FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARAIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUIBERT JEAN-CHRISTOPHE , AURELIEN , DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Borest
Nom, Prénom(s)
SUEL MICHELLE , ANDREE , THERESE
Nom d'usage
GUIBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Borest
Nom, Prénom(s)
GUIBERT SEBASTIEN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1976
Commune de résidence
Montlognon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 21/10/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50486047900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition gestion administration exploitation par bail de biens ou droits immobiliers
Adresse
8 8 sente au dessus des Marais
60300 , Montlognon - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MARAIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
891
Date d'ajout
19/01/2023
Description
Radiation d'office du RCS de Compiègne le 19/01/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Dissolution à compter du 21/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 21/10/2019, liquidateur : GUIBERT Sébastien, siège de la liquidation : Marais 8 sente au dessus des 60300 Montlognon, parution de la publicité légale : L'Oise Hebdo en date du 04/12/2019
Numéro d'observation
409
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 21/10/2019 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).