Entreprise : MAX BATIMENT - SIREN 504 765 389
Identité
(Entreprise radiée le 08/02/2023)
Dénomination
MAX BATIMENT
SIREN (siège)
504 765 389
Date d'immatriculation au RNE
18/06/2008
Date de fin de la personne morale
17/06/2107
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2008
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
339600 EUR
Adresse du siège
51 RUE DU MOULIN 60000 TILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ACH YVES-ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
QUINTANA VINCENT , JEAN-MARC , SYLVAIN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Tillé
Dénomination
AUDIT CONSEIL HOLDING
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/02/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2008
Siret
50476538900011
Nom commercial
MAX BATIMENT
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Gestion de participation dans la société Sas Quintana
Adresse
51 RUE 51 rue du Moulin
60000 , Tillé - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
08/02/2023
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
08/02/2023
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 07/02/2023
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 16/06/2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014/179, désigne liquidateur SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ met fin a la mission de l'administrateur SCP ROUVROY - DECLERCQ, en la personne de Maître DECLERCQ Gilbert .
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/04/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de BEAUVAIS en date du 07/04/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 07/04/2015
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/10/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS a prononcé en date du 07/10/2014 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2014/179 et, a désigné juge commissaire : Monsieur Pierre DEVILLAIRE , administrateur : SCP ROUVROY - DECLERCQ, en la personne de Maître DECLERCQ Gilbert 4 rue Gombert 59000 LILLE, , mandataire judiciaire : SCP LEBLANC LEHERICY, en la personne de Me LEHERICY Philippe 577 rue de la Croix Verte 60600 AGNETZ, et a ouvert une période d'observation expirant le 07/04/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).