Entreprise : DS MAYENNE - SIREN 504 715 962
Identité
Dénomination
DS MAYENNE
SIREN (siège)
504 715 962
Date d'immatriculation au RNE
17/06/2008
Début d’activité
01/07/2008
Date de fin de la personne morale
16/06/2107
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Réparation - vente - entretien d'appareils électro-ménager.
Code APE
9522Z - Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
181 RUE DU TERRAS 53100 MAYENNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU TERRAS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUBOIS STANISLAS
Nom d'usage
DUBOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1973
Commune de résidence
Martigné-sur-Mayenne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2008
Siret
50471596200016
Code APE
9522Z - Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Réparation - vente - entretien d'appareils électro-ménager.
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Autres Activités
REPARATION ENTRETIEN D'APPAREILS ELECTRO-MENAGER.
Code APRM
9522ZB - Réparation d'appareils électroménagers
Adresse
181 RUE DU TERRAS
53100 , MAYENNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DU TERRAS
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2899
Date d'ajout
17/07/2014
Description
Changement de dénomination sociale - à compter du 12/06/2014 Ancienne : SARL EMS MAYENNE Nouvelle : SARL DS MAYENNE La société est réduite à un associé unique à compter du 12/06/2014 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes - à compter du 12/06/2014 : Partant : POTTIER Didier, co-Gérant associé Modifié : DUBOIS Stanislas, co-Gérant associé devient Gérant associé unique Journal d'annonces légales : l'Avenir Agricole en date du 04/07/2014
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INFORMATIONS FOURNIES PAR L'INSEE : No SIRET (ETS SIEGE ET PRINCIPAL) : 504 715 962 00016 CODE APE (NAF) : 9522Z
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).