Entreprise : BMV CARAIBES - SIREN 504 694 613
Identité
Dénomination
BMV CARAIBES
SIREN (siège)
504 694 613
Date d'immatriculation au RNE
16/06/2008
Début d’activité
01/06/2008
Date de fin de la personne morale
15/06/2058
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
Restauration
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
RUE BOUILLE 97250 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GILBERT STEPHANE , ARNAUD , DANIEL
Nom d'usage
FAVRAUD-GILBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1973
Commune de résidence
Morne-Vert
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2008
Siret
50469461300010
Enseigne
KFE'IN
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Restauration
Adresse
RUE BOUILLE
97250 , SAINT-PIERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
16/01/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 16/01/2024 ayant prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour extinction du passif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
30/06/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de FORT-DE-FRANCE en date du 29/06/2023 a prononcé la reprise de la procédure de liquidation judiciaire. Liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 11/10/2022
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
12/10/2022
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/02/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Fort-de-France en date du 01/02/2022 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 01/08/2020, désignant en qualité de liquidateur la SELARL MONTRAVERS YANG TING en la personne de Me Yohann YANG TING 6 Rue des Aromes 97229 Les Trois-Îlets.
Numéro d'observation
4687
Date d'ajout
08/07/2008
Description
Mise en activité suite achat de fonds de commerce SIS RUE BOUILLE - 97250 SAINT PIERRE FONDS ACQUIS AU PRIX DE 70.000 -ANNONCES LEGALES : ANTILLA DU 19.06.08 - OPPOSITIONS : SCP DUBOIS ZONE STADE DILLON - 11 RUE DES ARTS ET METIERS - 97200 FORT DE FRANCE Date d'effet : 01/06/2008
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).